THE SPANISH WELFARE FUND FOR GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes and Relief of Poverty of persons who are of Spanish nationality resident in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and their families and dependants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 25 Mehefin 2019: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatriz Consuelo Lutyens | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
MERCEDES SUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.88k | £0 | £0 | £1.47k | £1.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.30k | £1.36k | £3.53k | £3.39k | £5.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Tachwedd 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mawrth 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2021 | 293 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15TH FEBRUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
IN RELIEVING THE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF PERSONS WHO ARE A SPANISH NATIONALITY, RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Ardmore Way
GUILDFORD
Surrey
GU2 9RR
- Ffôn:
- 01483567060
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window