QUWWAT-UL-ISLAM SOCIETY NEWHAM LONDON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Quwwat-Ul-Islam Society Newham London is providing Islamic education in accordance with The Qur`an and Ahadith to the children, adults and elderly people of the local community within the bounds of mosque.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£944,505
Roddion a chymynroddion | £155.30k | |
Weithgareddau elusennol | £789.21k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,075,584
Codi arian | £25.46k | |
Weithgareddau elusennol | £1.05m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £25.46k | |
Gwariant elusennol | £1.05m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Newham
Llywodraethu
- 02 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1201384 QUWWAT-UL-ISLAM SOCIETY NEWHAM LONDON
- 14 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- 02 Awst 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.25m | £1.21m | £1.22m | £944.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.21m | £1.24m | £1.30m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.86k | £30.17k | £74.28k | £10.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £171.05k | £171.92k | £163.78k | £159.53k | £155.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £36.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.08m | £1.01m | £1.06m | £789.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.18m | £1.19m | £1.24m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.88k | £30.63k | £43.77k | £3.53k | £25.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.04k | £0 | £0 | £10.73k | £9.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £73.34k | £42.69k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £94.81k | £0 | £0 | £54.71k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.97m | £1.95m | £1.91m | £1.88m | £1.85m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.23m | £1.27m | £1.28m | £1.23m | £1.14m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £64.78k | £36.33k | £39.63k | £31.62k | £39.61k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Mehefin 2022 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Mehefin 2022 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/06/1975 AS AMENDED ON 06/06/2010 AS AMENDED ON 12/05/2013 AS AMENDED ON 20 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
3. AIMS AND OBJECTIVES THE SOCIETY IS ESTABLISHED TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE QURAN AND THE SUNNAH OF PROPHET MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM), ABLE SUNNAH WAL JAMMAH, FOLLOWING THE HANAFI FIQH, DEOBANDI, TABLIGHI JAMAAT TO PROMOTE CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR SUCH PERSONS TO PROVIDE A MASJID AND/OTHER FACILITIES FOR HIGH STANDARD RELIGIOUS EDUCATION FACILITIES AND ASSOCIATED CEREMONIES. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: TO SET UP AND MANAGE ISLAMIC GIRL'S SCHOOL (BOTH PRIMARY AND SECONDARY) AT THE HIGHER STANDARD OF NATIONAL CURRICULUM. ENSURE THIS IS FULLY REGISTERED WITH DEPARTMENT FOR CHILDREN, SCHOOLS AND FAMILIES. TO SET UP AND MANAGE ISLAMIC BOYS SCHOOL (BOTH PRIMARY AND SECONDARY) AT THE HIGHER STANDARD OF NATIONAL CURRICULUM. ENSURE THIS IS FULLY REGISTERED WITH .DEPARTMENT FOR CHILDREN, SCHOOLS AND FAMILIES. COLLEGE/UNIVERSITY (A-LEVELS/DEGREES) TO BE SET UP AND MANAGED FOR FUTURE DEMANDS OF THE COMMUNITY. ISLAMIC AWARENESS TO BE PROVIDED TO THE LOCAL COMMUNITY I.E. SCHOOLS, POLICE AND GENERAL PUBLIC. TO HELP RAISE FUNDS FOR PEOPLE IN NEED AND CHARITIES ACROSS THE WORLD WHERE THE NEED IS REQUIRED. TO PROVIDE ARRANGEMENTS FOR BURIAL.
Maes buddion
NEWHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window