ymddiriedolwyr THE BROCKLEY COMMUNITY COUNCIL VILLAGE HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 273252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Julie Ann Wymer | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Raymond Alfred Dinsey | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
GEOFFREY DONALD BABER | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||
Andrew English | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Ian Robertson | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.