THE FRIENDS OF THE IVEAGH BEQUEST, KENWOOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of amenities for Kenwood House
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122681 KENWOOD DAIRY RESTORATION TRUST
- 13 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- Friends of Kenwood (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Jennifer Gita Abramsky | Cadeirydd | 01 November 2020 |
|
|||||
Dr Patricia Jane Hardy | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Tracy Caroline Abraham | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Mark Beverley King | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Jerzy Jan Kierkuc-Bielinski | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Mala Gole | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
Nicholas Fielding | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
KENNETH SIDNEY SOLOMONS | Ymddiriedolwr | 22 May 2011 |
|
|
||||
Helen Elisabeth Payne | Ymddiriedolwr | 06 August 2008 |
|
|||||
Angela Cox | Ymddiriedolwr | 13 April 2008 |
|
|
||||
Richard Louis Ormond | Ymddiriedolwr | 17 April 2005 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Doganis | Ymddiriedolwr | 18 April 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.23k | £59.75k | £79.44k | £369.69k | £36.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.00k | £5.73k | £19.36k | £104.93k | £20.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH FEBRUARY 1977 as amended on 15 Apr 2012 as amended on 15 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
The object of the Association is the promotion and improvement of the amenity for the public at large of the Iveagh Bequest, including Kenwood House, Hampstead Lane, London NW3, its estate and collections, through the support and assistance of a group of Friends.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
K S SOLOMONS & CO
6 RALEIGH CLOSE
HENDON
LONDON
NW4 2TA
- Ffôn:
- 02082028915
- E-bost:
- info@friendsofkenwood.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window