Ymddiriedolwyr THE ROYAL TUNBRIDGE WELLS CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 273310

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ANDREW SELWAY | Cadeirydd | 29 October 2012 |
|
|
||||
Nicholas Franck | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Clive Steward | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Isobel Lowe | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Judith Alison Henderson | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Mrs J E Noble | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
AILSA MCMAHON | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
Jane Margaret Walters | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
SHEILA JONES | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.