ymddiriedolwyr THE KENT AND SHARPSHOOTERS YEOMANRY REGIMENTAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 273329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR CMB SUTTON MA FCA | Cadeirydd |
|
||||||
Penelope Jill Malik | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
David Lakin | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Huw Jones TD BA | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Timothy James Rayson RVM | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||
John Anthony Gunn | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
MR Dan Taylor | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.