THE NATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUBS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
social clubs for women - education & recreation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1024454 THATCHAM LAKESIDE WOMENS CLUB
- 14 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1082768 VESTA WOMEN'S CLUB
- 21 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038178 THE BAMFORD AND NORDEN WOMEN'S CLUB
- 20 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1033696 THE OAK FARM WOMEN'S CLUB
- 23 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1033132 WOODLEY WOMENS CLUB
- 04 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1031329 SPRINGFIELD WOMEN'S CLUB
- 16 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1062094 DUKINFIELD WOMENS CLUB
- 29 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029932 OAKS LADIES CLUB
- 22 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1032190 NORTH DERBYSHIRE ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUBS
- 31 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1034317 THE NORTH WARWICKSHIRE ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUB...
- 31 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1033130 HARVEST END WOMENS CLUB
- 28 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1022393 WOODVILLE WOMENS CLUB
- 13 Mai 1977: Cofrestrwyd
- N A W C (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS BURTON | Cadeirydd | 12 September 2015 |
|
|
||||
Linda Starkey | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||
MARY BIRD | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
JOAN BRAMLEY | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|||||
MAUREEN HARWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.64k | £47.94k | £27.55k | £55.86k | £53.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.07k | £50.68k | £51.61k | £64.44k | £64.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.80k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Chwefror 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Chwefror 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/12/1950 AS AMENDED ON 01/01/1953 AS AMENDED ON 01/01/1955 AS AMENDED ON 01/01/1965 AS AMENDED ON 27/03/1976 AS AMENDED ON 17/09/2011 AS AMENDED ON 10 SEP 2016 as amended on 19 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR WOMEN IN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATIONAL ASSOCIATION OF WOMENS CLUB
T A CENTRE
312 LONDON ROAD
ROMFORD
ESSEX
RM7 9NH
- Ffôn:
- 07701394320
- E-bost:
- nawc@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window