Hanes ariannol THE OXFORD SAMUEL BECKETT THEATRE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 273400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.60k £49.56k £37.13k £42.16k £57.63k
Cyfanswm gwariant £42.80k £21.23k £29.06k £72.17k £14.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A