Hanes ariannol SOUTH PERROTT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 273405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.04k £19.82k £10.28k £7.51k £7.51k
Cyfanswm gwariant £6.75k £4.30k £8.38k £16.84k £16.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.43k £8.12k N/A N/A