Hanes ariannol WPF THERAPY LTD
Rhif yr elusen: 273434
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £1.91m | £2.13m | £1.76m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78m | £1.91m | £1.99m | £1.95m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.07k | £20.18k | £123.74k | £0 | £293.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.83m | £1.96m | £1.73m | £1.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126 | £519 | £12.46k | £9.25k | £8.94k | |
|
Incwm - Arall | £23.19k | £62.26k | £33.09k | £11.55k | £195 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £237.94k | £14.57k | £123.21k | £0 | £2.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.91m | £1.99m | £1.95m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.40k | £15.26k | £12.41k | £0 | £10.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.