THE SITTINGBOURNE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WITHIN THE AREA OF SITTINGBOURNE, TO REVIEW PLANNING APPLICATIONS, TO RAISE AWARENESS OF MATTERS OF CONCERN OR INTEREST TO THE INHABITANTS, TO HOLD LECTURES ON MATTERS RELEVANT TO THE INHABITANTS, TO SECURE THE PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 24 Mai 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD CALVERT | Cadeirydd | 15 February 2016 |
|
|||||
Malcolm Moore | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53k | £184 | £71 | £439 | £401 | |
|
Cyfanswm gwariant | £643 | £200 | £198 | £379 | £457 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Gorffennaf 2024 | 272 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Gorffennaf 2024 | 637 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST FEBRUARY 1977 AS AMENDED 16TH FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
(I) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (II) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. AREA OF BENEFIT BEING THE AREA COMPRISING THE FOLLOWING WARDS - CHALKWELL, GROVE, KEMSLEY, MILTON REGIS, MURSTON, ROMAN, ST MICHAEL'S AND WOODSTOCK
Maes buddion
AREA OF BENEFIT BEING THE AREA COMPRISING THE FOLLOWING WARDS - CHALKWELL, GROVE, KEMSLEY, MILTON REGIS, MURSTON, ROMAN, ST MICHAEL'S AND WOODSTOCK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Penfield Cottage
Penfield Lane
Rodmersham
Sittingbourne
ME9 0QP
- Ffôn:
- 01795830329
- E-bost:
- rcalvt@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window