RADIO REDHILL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hospital broadcasting service broadcasting to the patients and staff of the East Surrey Hospital in Redhill.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Mai 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL GRAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christopher Nott | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Munn | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Sian Wallis | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
IAN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICK HUTCHINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.50k | £7.11k | £9.12k | £7.01k | £7.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.74k | £7.43k | £9.81k | £8.05k | £8.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24TH MARCH 1977
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PERSONS LIVING IN REDHILL AND THE SURROUNDING DISTRICT BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, OLD PEOPLES HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS.
Maes buddion
REDHILL AND SURROUNDING DISTRICTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Radio Redhill
East Surrey Hospital
Canada Avenue
Redhill
Surrey
RH1 5RH
- Ffôn:
- 01737488069
- E-bost:
- studio@radioredhill.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window