IBEX
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IBEX makes connections between the Churches and the economic world, to contribute to the local and wider economies on behalf of the Churches through chaplaincy work and through involvement in bodies such as Local Strategic Partnerships and the Voluntary Sector, and to inform and challenge the Churches on economic and related matters, encouraging the practical application of a Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
- Hampshire
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1185226 IBEX - CHURCHES WORKING WITH THE ECONOMY
- 02 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SOUTH HAMPSHIRE INDUSTRIAL MISSION (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.77k | £22.39k | £23.18k | £23.87k | £23.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.40k | £19.86k | £23.43k | £22.41k | £21.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 31 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MARCH 1977 AS AMENDED 10 JANUARY 2001, 12 MARCH 2002, 3 DECEMBER 2008 AND 10 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH ORGANISATIONS DEALING WITH THE TRAINING OR EMPLOYMENT OF PEOPLE IN THEIR DAILY WORK IN HAMPSHIRE AND DORSET, AND IN FURTHERANCE, BUT NOT OTHERWISE, OF THE ABOVE OBJECT TO ENDEAVOUR TO INCREASE THE UNDERSTANDING OF THE WORLD OF WORK IN THE CHURCHES
Maes buddion
HAMPSHIRE AND DORSET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window