ymddiriedolwyr JUBILEE HALL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 273562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Simpson | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|
||||||
Jaqueline Harvey | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||||
Sebastian Bull | Ymddiriedolwr | 05 March 2022 |
|
|
||||||
Samantha Louise Bussey | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Jamie Homer | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Carol Martin | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
LINDA CHUNG | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|||||||
Roslyn Fiona Perkins | Ymddiriedolwr | 16 January 2012 |
|
|
||||||
TIMOTHY JULIAN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 12 January 2004 |
|
|||||||
JOSEPHINE ANNE WEIR | Ymddiriedolwr | 13 October 1997 |
|
|
||||||
JOHN DAVID GUY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.