Hanes ariannol KENT ARCHAEOLOGICAL RESCUE UNIT

Rhif yr elusen: 273581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.63k £15.23k £26.77k £14.76k £18.55k
Cyfanswm gwariant £23.72k £14.92k £31.33k £12.92k £14.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.52k £8.59k £10.00k N/A N/A