ymddiriedolwyr DEESIDE HOUSE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 273586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW FREDERICK GRIME | Cadeirydd | 31 December 2012 |
|
|
||||
Lynne Horner | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Canon Rosie Woodall | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Vanessa Nathalie Mary Brodie | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||
James Goddard | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
James Brown | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Damian Stenhouse | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Roger Hoyle | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Paul Carter | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Brian Desmond Wake | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Dr Simon Timothy Stanley | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Emma Alleyn Bunting | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.