HESTON COMMUNITY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parent Teacher Association
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hounslow
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HESTON PARENT STAFF AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- HESTON PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2005 | 31/07/2006 | 31/07/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110 | £44 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.01k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | 24 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 18 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 SEPTEMBER 1976 AS AMENDED 15 OCTOBER 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
HESTON SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window