THE FESSEY PRIZE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bursaries/grants to students
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2012: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34 | £35 | £34 | £72 | £39 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £56 | £50 | £50 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | 21 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | 22 Chwefror 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 10 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | 08 Mai 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 3RD MAY 1977, AS AMENDED BY A RESOLUTION PASSED ON 18TH JULY 1994 UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(2) (D) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
TO AWARD A PRIZE OR PRIZES TH A PERSON OR PERSONS WHO ARE STUDYING, OR HAVE BEEN SUCCESSFUL IN EXAMINATIONS RELATING TO, STATISTICS OR ECONOMICS OR COMPUTERS OR NANAGEMENT IN ANY FORM OF ADMINISTRATIVE, INDUSTRIAL OR COMMERCIAL BUSINESSOR SUCH OTHER SUBJECTS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window