ymddiriedolwyr NEWLAND HURST LTD
Rhif yr elusen: 273631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Rowland | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Gavin Clive Webb | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Carla Webb | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Dr NICOLA KING | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
||||
Deborah Kirkham | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
JEREMY ANTON SYREE | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.