THE NATIONAL SOCIETY FOR PHENYLKETONURIA (UNITED KINGDOM) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society exists to provide help and support to people with PKU and their families and carers. We continue to promote the education,medical and welfare of PKU sufferers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
- THE NSPKU (Enw gwaith)
- THE NATIONAL SOCIETY FOR PHENYLKETONURIA AND ALLIED DISORDERS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Thompson Thompson | Cadeirydd | 29 February 2020 |
|
|
||||
Amisha Bagri | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Cassidy | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Tom Chimiak | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dr Emma Vardy | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Anita MacDonald | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Caroline Graham | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Sara Louise Noble-Nesbitt | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
John Skidmore | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Kate Learoyd | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Julie Cardy | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
|
||||
DUNCAN NOBLE-NESBITT | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.20k | £117.64k | £90.06k | £136.65k | £158.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.71k | £93.61k | £79.81k | £114.97k | £136.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Medi 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2022
(Mae'r cyfrifon |
28 Medi 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 15 Medi 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 15 Medi 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 15 Hydref 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 15 Hydref 2020 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH APRIL 1976, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 2ND MARCH 1991
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATIONAL MEDICAL AND SOCIAL WELFARE OF PERSONS SUFFERING FROM PHENYLKETONURIA AND SIMILAR DISORDERS CONTROLLED BY DIET, TO ESTABLISH AND MAINTAIN A FUND OR FUNDS FROM WHICH TO MAKE GRANTS FOR THE PURPOSE OF FULFILING THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NSPKU (Uk) Ltd
PO Box 6046
SHEFFIELD
S12 9ET
- Ffôn:
- 030 3040 1090
- E-bost:
- info@nspku.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window