Hanes ariannol FRAMPTON ON SEVERN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 273675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.77k £24.87k £19.30k £33.87k £63.12k
Cyfanswm gwariant £32.91k £29.26k £34.51k £36.94k £62.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.50k £9.50k N/A £1.86k