BARBICAN PLAYGROUP AND MOTHERS AND TODDLERS GROUP

Rhif yr elusen: 273750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Awarded charitable status in 1977, the Barbican Playgroup provides a pre-school playgroup for up to 28 children between the ages of 2 1/2 and 5 who live or work in the City of London. Playgroup sessions run parallel to normal school terms, Monday to Friday, 9.30am to 1.00pm, with extended afternoon sessions to 2.45pm for older children on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays for older children.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £68,087
Cyfanswm gwariant: £79,007

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BARBICAN PLAYGROUP (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS JANE SCOTT Cadeirydd
IAPS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST GEORGE'S SCHOOL WINDSOR CASTLE
Derbyniwyd: 45 diwrnod yn hwyr
Claire Anstee Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF GUILDHALL ART GALLERY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.55k £96.98k £65.27k £95.22k £68.09k
Cyfanswm gwariant £50.74k £69.68k £69.40k £80.54k £79.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 27 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 28 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 28 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 27 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 20 Awst 2022 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 20 Awst 2022 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 02 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 02 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
01 LEVEL PLAYROOM
ANDREWES HOUSE
BARBICAN
LONDON EC2
EC2Y 8AX
Ffôn:
020 7638 2718
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael