Dogfen lywodraethu THE DACORUM TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 273819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 10 MAY 1977 AS AMENDED 11 MAY 1990 AND 11TH JUNE 1997 AND 13TH FEBRUARY 2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/01/2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SEVERELY SIGHT IMPAIRED AND SIGHT IMPAIRED PEOPLE OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN ? BY THE PROVISION OF RECORDED NEWS AND OTHER ADAPTED SERVICES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.