ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE NATIONAL RAILWAY MUSEUM
Rhif yr elusen: 273829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MARTIN BENHAM | Cadeirydd |
|
||||||||
Michael Rigg | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Michael John Hastings | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Graham Douglas Naismith Miller OBE | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||||
Hugh Fenwick | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||||
Judith Kenzie McNicol | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||||
Andrew McLean | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||||
Helen Margaret Ashby | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|||||||
Phil Graham | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||||
DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||||
RUSSELL STEPHEN ROLLINGS | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||||
Dr MELVYN STUART DRAPER CBE | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
|
||||||
FREDERICK ANTHONY LAWTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
CHRIS NETTLETON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.