Hanes ariannol THE MAGDALEN COLLEGE DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 273860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38m | £1.63m | £2.29m | £4.98m | £7.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £1.63m | £2.29m | £4.55m | £8.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.38m | £1.63m | £2.29m | £4.98m | £7.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | £2.90k | £117 | £1.23k | £15.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £737.83k | £78.61k | £300.51k | £2.39m | £3.69m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £1.63m | £2.29m | £4.55m | £8.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £812 | £508 | £676 | £542 | £635 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.32k | £4.17k | £3.32k | £4.04k | £4.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.38m | £1.62m | £2.29m | £4.55m | £8.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.