CHEVINGTON CHEDBURGH DEPDEN AND REDE COMMUNITY COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Administration of a community centre, the Erskine Centre, used by residents of the community, the villages of Chevington, Chedburgh, Depden & Rede, and by non-residents for dances, meetings, wedding celebrations etc. Administration of an annexe for the care and education of a pre-school organisation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 10 Awst 1977: Cofrestrwyd
- ERSKINE CENTRE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gary Patrick Dillon | Cadeirydd | 13 July 2017 |
|
|
||||
Lucy Cengiz | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Julia Groves | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Vanessa Jane Smith | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Barnetson | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Sam Colman | Ymddiriedolwr | 12 January 2017 |
|
|
||||
ANGIE BARNETSON | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.53k | £23.95k | £28.05k | £17.91k | £28.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.24k | £28.75k | £26.63k | £19.66k | £12.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £542 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.13k | N/A | £18.53k | £450 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Medi 2020 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 28TH NOVEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
A COMMUNITY CENTRE FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF CHEVINGTON DEPDEN AND REDE IN THE COUNTY OF SUFFOLK WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
CHEVINGTON, CHEDBURGH, DEPDEN AND REDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Erskine Community Centre
Chevington Road
Chedburgh
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
IP29 4UL
- Ffôn:
- 01284 850439
- E-bost:
- erskinecentreenquiries@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window