ymddiriedolwyr THE JAMES HENRY GREEN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 273972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Rebecca Elmhirst | Cadeirydd | 09 November 2019 |
|
|
||||
Professor Michael Hitchcock | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Professor Louise Ann Tythacott | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Nicholas Bence-Trower | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jane Weeks | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Professor Anita Herle | Ymddiriedolwr | 15 June 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.