ENFIELD HIGHWAY COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and management of a Community Centre for the use of the inhabitants of Enfield Highway and the Neighbourhood.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Enfield
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
- E H C A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary William Caffell | Cadeirydd | 16 May 2022 |
|
|
||||
Peter Bevan | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Theresa Ann Shirin Ford | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Gordon Tweddle | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Kenny Uduchukwu | Ymddiriedolwr | 19 May 2025 |
|
|
||||
Linda Marion Fenwick | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Dorah Allen Sabiiti | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|||||
DEREK RAYMOND WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.20k | £38.55k | £62.68k | £90.61k | £87.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.92k | £35.03k | £36.66k | £44.58k | £60.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH FEBRUARY 1975 as amended on 07 May 1989 as amended on 16 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS IN THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOU OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFOR TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
ENFIELD HIGHWAY AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Enfield Highway Community Centre
117 Hertford Road
ENFIELD
Middlesex
EN3 5JF
- Ffôn:
- 02088056766
- E-bost:
- derek.woodward@btinternet.com
- Gwefan:
-
none.available
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window