ymddiriedolwyr BASINGSTOKE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 274009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Pain | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||||
Nicola Liane Inskip | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||||
Elspeth Mackeggie Gurney | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||||
Dennis Barber | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||||
RUTH KNIGHT | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||||
ALBERT ANTHONY DE JONG | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|||||||
MARION MCCANN | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||||
ANNE HURST | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.