Dogfen lywodraethu NORTH WEST KENT VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 274029
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31/05/1977 AS AMENDED ON 12/06/1991 AS AMENDED ON 11/09/1991 AS AMENDED ON 07/06/2001 AS AMENDED ON 28/02/2011 AS AMENDED ON 13/03/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE BUREAU IS ESTABLISHED ARE TO UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE CLASSES IN NEED THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WEST KENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.