ymddiriedolwyr GERMAN SHEPHERD DOG WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 274076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBBIE HILL | Cadeirydd | 30 September 2013 |
|
|||||
THERESA BRENDA SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|||||
Frances Ring | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Teresa Palmer | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Michael Brookes | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Anita Nottingham | Ymddiriedolwr | 16 January 2022 |
|
|
||||
Catherine Renew | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Tony Wiltshire | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
CHRISTINE HART | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
||||
MARY OSBORNE | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.