Hanes ariannol EXETER MOSQUE AND CULTURAL CENTRE

Rhif yr elusen: 274095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £140.62k £147.28k £174.01k £232.74k £222.54k
Cyfanswm gwariant £156.55k £141.61k £165.56k £222.87k £237.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.58k £40.41k £8.84k £18.30k N/A