Hanes ariannol THE CLOTHWORKERS' FOUNDATION
Rhif yr elusen: 274100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.25m | £9.73m | £9.29m | £11.64m | £80.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.04m | £8.19m | £10.04m | £7.99m | £8.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.97m | £4.17m | £5.78m | £6.97m | £74.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £14.43m | £2.81m | £3.18m | £4.11m | £71.94m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.28m | £5.49m | £3.48m | £4.66m | £5.40m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £65.69k | £28.66k | £6.89k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.85m | £7.99m | £9.88m | £7.79m | £8.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £188.70k | £197.91k | £154.59k | £202.41k | £335.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.63k | £13.63k | £25.17k | £23.01k | £13.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.28m | £7.36m | £9.20m | £6.99m | £7.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £188.70k | £197.91k | £154.59k | £202.41k | £335.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.