Hanes ariannol M6 THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 274198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £571.45k | £658.27k | £489.33k | £576.10k | £487.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £511.48k | £484.45k | £460.05k | £552.34k | £570.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £406.79k | £108.36k | £136.23k | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £51.40k | N/A | £407.49k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £518.48k | £410.02k | N/A | £68.53k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £79 | N/A | £78 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £52.97k | £196.77k | N/A | £100.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.48k | £484.45k | N/A | £552.34k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.03k | £5.53k | N/A | £6.38k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.