THE FRAMLINGHAM AND DISTRICT LOCAL HISTORY AND PRESERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We organise a series of winter lectures and summer visits associated with local history for the education of the public. We also seek to preserve historic objects and buildings. Likewise, we produce a six-monthly newsletter with articles written by members with topics of local historical interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Suffolk
Llywodraethu
- 29 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1128206 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
- 13 Medi 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Heining | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
David Ransom | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
ALISON BOWMAN | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
JOHN BRIDGES | Ymddiriedolwr | 12 November 2011 |
|
|
||||
VALERIE KEASLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES WILLIAM SEELY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL RAYNER-GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20k | £991 | £1.75k | £2.83k | £2.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £946 | £444 | £1.26k | £2.15k | £1.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 05 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED THE 19TH NOVEMBER 1973
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ENCOURAGE AND FOSTER INTEREST AND RESEARCH IN ALL MATTERS RELATING TO THE HISTORY OF ALL PERIODS OF THE HISTORIC TOWNSHIP OF FRAMLINGHAM AND SURROUNDING DISTRICT. (B) TO PROVIDE AND MAINTAIN SUITABLE ACCOMODATION FOR ALL OBJECTS PURCHASED BY OR PRESENTED, GIVEN, BEQUEATHED OR LOANED TO OR WHICH MAY OTHERWISE COME INTO THE POSSESSION OF THE SOCIETY.
Maes buddion
FRAMLINGHAM AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Fulchers Field
Framlingham
Woodbridge
IP13 9HT
- Ffôn:
- 01728 723557
- E-bost:
- framww2@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window