ymddiriedolwyr WILBARSTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 274211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill West | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Siobhan Lovell | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Susan Hussain | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Dr Sophie Crowley | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Jeanette Ross | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Tommy Kelly | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
Raymond Kemp | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Serena Mallows | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Barrie Leadbeater | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Georgina Royle | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
John Hooper | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
Anthony Huxley | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.