CHALVEDON COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ASSOCIATION CURRENTLY WORKS TO PROVIDE A BASE FOR COMUNITY ACTIVITES TO USE WE ARE STRIVING TO INCREASE THIS BY LOOKING INTO HOW THE LOCAL AUTHORITY CAN HELP US INVITE MORE GROUPS INTO THE CENTER CURRENT GROUPS INCLUDE PENSIONERS COFFEE MORNING KARATE CLUB AND OTHER SOCIAL GATHERINGS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,900 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Wilson | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
PETER PAULING | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Lisa Williamson | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Kayla Macdonald | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Louise Peters | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Scott Peters | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Mason Peters | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Marion Pile | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Christopher Bracknell | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
ROBERT PILE | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
LESLIE SMITH | Ymddiriedolwr | 27 April 2013 |
|
|
||||
KATHLEEN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.89k | £22.15k | £18.81k | £23.22k | £24.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.63k | £15.30k | £23.11k | £21.48k | £23.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.50k | N/A | £5.00k | £5.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12TH OCTOBER 1977 AS AMENDED 20.4.90. AS AMENDED ON 24/04/1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CHALVEDON BORDERED BY WICKFORD AVENUE TO CHALVEDON SCHOOL,PITSEA ROAD FROM WICKFORD AVENUE TO ASHLYNS,TO RECTORY ROAD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINION,BY ASSOCIATING WITH THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS,IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE AND TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTAINANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
CHALVEDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Wimbish End
Basildon
SS13 3PD
- Ffôn:
- 01268470016
- E-bost:
- chalvedon.club@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window