ymddiriedolwyr ROYAL MARINES HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 274285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Adrian Wakeford RM | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Dr DAVID JOHN ABRUTAT | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
John Rawlinson | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
MAJOR RICHARD MARK HALL RM | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
MAJOR ROBERT JAMES BRUCE OBE RM | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
||||
COLONEL IAN MELVILLE HUME MOORE CBE | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK GILBERT | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
COLONEL BRIAN LOFTUS CARTER OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.