ymddiriedolwyr EARLS COLNE RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 274292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly McGibney | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Emma toon Wootton | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Esme Hilary Emerson | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Zoe Thompson - Arnold | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Tony Smith Smith | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Gill Mccubbine | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
duncan mccubbine | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
David Cooney | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.