J A ROTH'S CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 274314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

distributes income from a capital endowment/other bequeaths to selected charities at the discretion of the Trustees

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024

Cyfanswm incwm: £808
Cyfanswm gwariant: £300

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Medi 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • J AND D ROTH'S CHARITABLE SETTLEMENTS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID JOHN ROTH Ymddiriedolwr 10 December 1995
MRS D M L ROTH'S CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD ANTHONY ROTH Ymddiriedolwr 10 December 1995
MRS D M L ROTH'S CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
DAPHNE MARY LIDDON ROTH Ymddiriedolwr 12 March 1970
MRS D M L ROTH'S CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £785 £600 £705 £785 £808
Cyfanswm gwariant £625 £607 £550 £226 £300
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2024 14 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2023 10 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2022 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2021 03 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mawrth 2020 31 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 84
North End House
Fitzjames Avenue
London
W14 0RX
Ffôn:
02076032384
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael