ymddiriedolwyr SOUTHEND BACH CHOIR
Rhif yr elusen: 274370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Alexander | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Jeni Stonestreet | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Stefan Eichenseher | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Helen Rosemary Smith | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
IAN ALSTON | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
PETER WALKER | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
JANET MARGARET LUXFORD | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
ANNE MARGARET BOX SRN SCMRHV | Ymddiriedolwr | 31 July 2011 |
|
|
||||
Peter Lee Hepworth | Ymddiriedolwr | 12 October 2010 |
|
|
||||
CHRISTINE BARBARA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN BURFORD CERT ED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.