Ymddiriedolwyr FRIENDS OF BRISTOL CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 274399

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rachel Barrett | Cadeirydd | 17 June 2017 |
|
|
||||
Dr Penelope Elaine Starns | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Penny Parsons | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Oliver Hibbert | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Sally-Anne Morris | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Helen Taylor | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Mary Myfanwy Opie | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Mary Morris | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
Paul Barrett | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.