BHARAT HINDU SAMAJ

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HINDU TEMPLE AND COMMUNITY CENTRE. WHERE PEOPLE COME FOR WORSHIP, RELIGIOUS & SOCIAL EVENTS GATHERINGS, YOUTH ACTIVITIES, OLD PEOPLE'S LUNCHEON CLUB,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Peterborough
- India
Llywodraethu
- 24 Hydref 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SivaKishor Uttarkar | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Rajaalagappan Swaminathan | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Gauri Chaudhary | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Atul Nahata | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ashish Pathak | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rasila Panchal | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Mehul Parel | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Kanika Mehta | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Bina Pankhania | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Manjula Vara | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
Nagasayan Puppala | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
Harish Patel | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
|
||||
RAJNI REDDY | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
Ravi Kiran Shashu Putta | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
Swapnil Gadkari | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
Kishor Ladwa | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
Jayshreeben Mehta | Ymddiriedolwr | 05 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.70k | £50.36k | £87.97k | £125.80k | £120.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.29k | £46.71k | £53.61k | £68.47k | £70.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £33.75k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Mai 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
03 Mai 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Mawrth 2022 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
07 Mawrth 2022 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 15TH NOVEMBER 1974 AND AMENDED 3RD SEPTEMBER 1977 AS AMENDED ON 22 APR 1990 as amended on 27 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF ALL THE INHABITANTS OF PETERBOROUGH AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PETERBOROUGH AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BHARAT HINDU SAMAJ
COMMUNITY CENTRE
Unit 6 NEW ENGLAND COMPLEX
ROCK ROAD
PETERBOROUGH
PE1 3BU
- Ffôn:
- 01733 315241
- E-bost:
- bharathindusamajpbo@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window