THE WINGATE CHARITABLE TRUST FOR PHYSICAL EDUCATION AND REHABILITATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
training education and instruction in physiotherapy and the promotion of scientific research in and relating to all problems concerning physical education and the rehabilitation of the handicapped
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Israel
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1977: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WINGATE INSTITUTE CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34k | £0 | £287 | £1.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73k | £0 | £312 | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 12 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 20 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 27 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 09 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14TH OCTOBER 1977
Gwrthrychau elusennol
THE ASSISTING IN AND PROMOTION OF THE CHARITABLE AIMS OBJECTS AND ACTIVITIES OF THE INSTITUTE AND THROUGH OR IN ASSOCIATION WITH THE INSTITUTE TO PROMOTE OR ASSIST IN PROMOTING SUCH CHARITABLE PURPOSE OR CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF MEDICAL SCIENCE AND IN PARTICULAR (BUT WIHOUT PREJUDICE TO TH GENERALITY OF THE FOREGOING) THE ADVANCEMENT OF PHYSIOTHERAPY AS A BRANCH THEREOF AND THE PROMOTION (BY ALL SUCH MEANS AS MAY BE CHARITABLE) OF METHODS TECHNIQUES AND TREATMENT IN OR TOWARDS THE REHABILITATION OF THE HANDICAPPED AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window