THE BADINGHAM COMMUNITY COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organization and support of traditional country village activities for the benefit and enjoyment of local residents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1978: Cofrestrwyd
- BCC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Arthur Johnston | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Celia Constance Cracknell | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Katharine Birtall | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Michael Skinner | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
William Dicks | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
SONJA RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Pauline Skevington | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87k | £1.40k | £1.77k | £6.68k | £3.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13k | £520 | £3.29k | £7.32k | £6.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 10 Awst 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH OCTOBER 1977 as amended on 28 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ADEQUATE RECREATIONAL FACILITIES, PLAYING FIELDS, PLAYGROUNDS. COMMUNTY CENTRES AND OTHERAMENITIES OF A SIMILAR CHARACTER FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY RESIDING IN BADIGHAM AND THE NEIGHBOURHOOD IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH TH OBJECT OF ADVANCING EDUCATION,FUTHERING HEALTH,RELIEVING POVETRY,DISTRESS OR SICKNESS OR IN PURSUING ANY OBJECTS WHICH NOW ARE OR HEREAFTER MAY BE DEEMED IN LAW TO BE CHARTIABLE BY IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITES ARE PRIMARILY INTENDED.
Maes buddion
BADINGHAM AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fortuna House
Low Street
Badingham
WOODBRIDGE
IP13 8JS
- Ffôn:
- 01728638453
- E-bost:
- bill.badinghamcc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window