Ymddiriedolwyr STOKENCHURCH DOG RESCUE

Rhif yr elusen: 274589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Peel Cadeirydd 11 April 2012
Dim ar gofnod
Jo LLoyd Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Clare Joanne Facey Ymddiriedolwr 27 February 2025
Dim ar gofnod
Anthony Patrick Dempsey Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
Lucas Bergmans Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Matthew Alan Simms Ymddiriedolwr 11 September 2024
Dim ar gofnod
Anthony Mark Biggs Ymddiriedolwr 12 April 2023
Dim ar gofnod
Siobhan Gregory Ymddiriedolwr 10 August 2022
Dim ar gofnod
Robin Gates Ymddiriedolwr 22 June 2016
Dim ar gofnod
Christine Woodcock Ymddiriedolwr 08 April 2015
Dim ar gofnod