Hanes ariannol FELIXSTOWE NURSERY SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 274663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £125.34k £162.11k £172.97k £150.56k £199.99k
Cyfanswm gwariant £130.76k £132.93k £157.91k £160.04k £190.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £114.44k N/A £158.28k £112.33k £171.80k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £151.19k N/A N/A N/A