Hanes ariannol INTERNATIONAL GLAUCOMA ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 274681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87m | £1.72m | £1.80m | £1.84m | £1.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.09m | £1.04m | £1.48m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £19.37k | £62 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.72m | £1.47m | £1.63m | £1.67m | £1.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.65k | £6.10k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.59k | £72.65k | £61.31k | £19.13k | £105.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £112.57k | £123.62k | £98.51k | £144.75k | £181.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £123.05k | £4.59k | £6.56k | £2.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.44m | £1.23m | £1.41m | £1.49m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £930.57k | £904.91k | £1.34m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.65k | £160.42k | £137.75k | £142.34k | £221.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.63k | £38.22k | £46.40k | £82.31k | £54.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £283.76k | £95.25k | £110.43k | £364.95k | £408.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.39k | £29.92k | £24.23k | £15.03k | £18.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.