ymddiriedolwyr INTERNATIONAL GLAUCOMA ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 274681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prabhakar Sundaresan | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Christopher John Hunton | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|||||
Dr Roshini Sanders | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Dr Cecilia Helen Fenerty | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Dr Winifred Nolan | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Teresa Borsuk | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Dr Roxanne Crosby-Nwaobi | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Dr Susan Parkins | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
Professor Anthony King | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
Raymond Spendiff | Ymddiriedolwr | 04 March 2016 |
|
|
||||
Stephen Jay Epstein | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
Yolanda Laybourne | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
JULIAN J M EXETER | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.