Hanes ariannol LANDALE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 274722
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2005 05/04/2006 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009
Cyfanswm Incwm Gros £10.73k £14.93k £13.02k £15.16k £12.90k
Cyfanswm gwariant £12.82k £14.44k £11.88k £15.87k £14.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A